Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Stampe | 31.05.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Hoffmann | 01.02.2023 | 31.05.2023 | direktør |
Kurt Poulsen | 17.05.2022 | 01.02.2023 | direktør |
Henrik Hoffmann | 03.03.2022 | 17.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Bjørnbak Hallstein | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nellemann Pedersen | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Ørnstrup Pilehave | 31.05.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annegrete Birck Jakobsen | 31.05.2023 | 30.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Henkel | 01.02.2023 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Aarestrup | 01.02.2023 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storgaard | 01.02.2023 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Modvig | 01.02.2023 | 31.05.2023 | formand |
Kurt Poulsen | 17.05.2022 | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Michael Thoustrup Poulsen | 17.05.2022 | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Boulund Knudsen | 03.03.2022 | 01.02.2023 | formand |
Jesper Jørgensen | 03.03.2022 | 17.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hoffmann | 03.03.2022 | 17.05.2022 | bestyrelsesmedlem |