Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
P/S Karrékvarteret (CVR 44435284) | NORMAL | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10055997) | NORMAL | 08.11.2023 | formand |
SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10062039) | NORMAL | 08.11.2023 | formand |
SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10062845) | NORMAL | 08.11.2023 | formand |
FARMAKONOMERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 11535496) | NORMAL | 08.11.2023 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅRDEN (CVR 62913614) | NORMAL | 08.11.2023 | formand |
PKA Private Funds III GP ApS (CVR 40600469) | NORMAL | 01.11.2023 | formand |
PKA Venture I GP ApS (CVR 40883029) | NORMAL | 01.11.2023 | formand |
PKA Private Funds IV GP ApS (CVR 41686650) | NORMAL | 01.11.2023 | formand |
IIP Venture II GP ApS (CVR 43167294) | NORMAL | 01.11.2023 | formand |
IIP Private Funds V GP ApS (CVR 43571060) | NORMAL | 01.11.2023 | formand |
A/S KJØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB (CVR 21459313) | NORMAL | 30.10.2023 | formand |
FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 51518616) | NORMAL | 30.10.2023 | formand |
PKA Herning Plus A/S (CVR 43125591) | NORMAL | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet PKA Ejendomme ApS (CVR 43864238) | NORMAL | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKA Ejendomme P/S (CVR 43864343) | NORMAL | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
IIP Denmark P/S (CVR 40101799) | NORMAL | 24.06.2022 | næstformand |
P/S Fredensgård (CVR 42722952) | NORMAL | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
P/S Parkering PKAE (CVR 42466875) | NORMAL | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
P/S Gellerup (CVR 39675269) | NORMAL | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
PKA AIP A/S (CVR 34224129) | NORMAL | 17.03.2020 | formand |
IIP Denmark GP ApS (CVR 40100636) | NORMAL | 11.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Falckgården P/S (CVR 39802988) | NORMAL | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Brokvarteret P/S (CVR 39013894) | NORMAL | 29.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
P/S Tranders Høje (CVR 39113589) | NORMAL | 23.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Institutional Holding P/S (CVR 39504251) | NORMAL | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE (CVR 19615383) | NORMAL | 21.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL KOLDINGFJORD A/S (CVR 12101899) | NORMAL | 02.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet PKA AE ApS (CVR 36901896) | NORMAL | 03.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
P/S PKAE Ejendom (CVR 36901985) | NORMAL | 03.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsselskabet af 24. februar 2015 A/S (CVR 36557443) | NORMAL | 24.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
REFSHALEØEN HOLDING A/S (CVR 31784921) | NORMAL | 03.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 78870117) | NORMAL | 02.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
IIP Private Funds V GP ApS (CVR 43571060) | NORMAL | 01.12.2022 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
P/S Karrè D, Brokvarteret (CVR 43495097) | NORMAL | 04.09.2022 | 09.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
IIP Venture II GP ApS (CVR 43167294) | NORMAL | 15.06.2022 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKA Private Funds IV GP ApS (CVR 41686650) | NORMAL | 18.09.2020 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKA Venture I GP ApS (CVR 40883029) | NORMAL | 01.01.2020 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rugårdsvej Odense A/S (CVR 38301314) | NORMAL | 04.11.2019 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKA Private Funds III GP ApS (CVR 40600469) | NORMAL | 01.10.2019 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet Vilvordevej 70 ApS (CVR 40436243) | NORMAL | 09.04.2019 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S (CVR 40437371) | NORMAL | 09.04.2019 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
IIP Denmark P/S (CVR 40101799) | NORMAL | 18.12.2018 | 23.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
DEAS INVEST I A/S (CVR 21378712) | NORMAL | 29.11.2018 | 11.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
DEAS INVEST I HOLDING A/S (CVR 21335614) | NORMAL | 29.11.2018 | 11.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
FARMAKONOMERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 11535496) | NORMAL | 01.01.2018 | 05.08.2019 | formand |
DANMARKS SKIBSKREDIT A/S (CVR 27492649) | NORMAL | 15.11.2016 | 11.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Danmarks Skibskredit Holding A/S (CVR 38036483) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.2016 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
POPPELSTYKKET 12 A/S (CVR 21538574) | NORMAL | 26.07.2016 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
A/S KJØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB (CVR 21459313) | NORMAL | 31.03.2016 | 29.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 51518616) | NORMAL | 31.03.2016 | 29.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
OPP HoldCo ApS (CVR 36982888) | NORMAL | 11.08.2015 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
GENAN HOLDING A/S (CVR 36557656) | NORMAL | 24.02.2015 | 08.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
PKA SKEJBY KOMPLEMENTAR ApS (CVR 35805737) | NORMAL | 13.03.2014 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKA SKEJBY P/S (CVR 35808574) | NORMAL | 13.03.2014 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET MARGRETHEHOLM ApS (CVR 34609071) | NORMAL | 04.07.2012 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
MARGRETHEHOLMEN P/S (CVR 34609829) | NORMAL | 04.07.2012 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
PKA+PENSION FORSIKRINGSSELSKAB A/S (CVR 16376191) | NORMAL | 27.04.2012 | 25.04.2018 | næstformand |
PKA+PERSONFORSIKRING A/S (CVR 16376280) | SLETTET | 27.04.2012 | 06.12.2013 | næstformand |
DEAS A/S (CVR 20283416) | NORMAL | 26.04.2012 | 12.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
DEAS INVEST I A/S (CVR 21378712) | NORMAL | 26.04.2012 | 17.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
DEAS INVEST I HOLDING A/S (CVR 21335614) | NORMAL | 26.04.2012 | 17.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
DEAS HOLDING A/S (CVR 34455902) | NORMAL | 08.03.2012 | 12.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
PKA AIP A/S (CVR 34224129) | NORMAL | 06.02.2012 | 16.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK P/S (CVR 33575955) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2011 | 09.12.2013 | bestyrelse |
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGEANHOLT HAVVINDMØLLEPARK P/S (CVR 33576005) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2011 | 09.12.2013 | bestyrelse |
PENSIONSKASSEN FOR KONTORPERSONALEANHOLT HAVVINDMØLLEPARK P/S (CVR 33576013) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2011 | 09.12.2013 | bestyrelse |
PENSIONSKASSEN FOR LÆGESEKRETÆRER ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK P/S (CVR 33576048) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2011 | 09.12.2013 | bestyrelse |
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVEREOG SOCIALPÆDAGOGER ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK P/S (CVR 33576064) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2011 | 09.12.2013 | bestyrelse |
PKA+ PENSION FORSIKRINGSSELSKAB ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK P/S (CVR 33576072) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.03.2011 | 09.12.2013 | bestyrelse |
PKA+ GP ApS (CVR 33573510) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.03.2011 | 06.02.2015 | bestyrelse |
AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB (CVR 15773928) | UNDER KONKURS | 22.03.2010 | 10.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
GENAN GLOBAL A/S (CVR 32768431) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.12.2009 | 21.05.2012 | bestyrelse |
GENAN A/S (CVR 54480911) | NORMAL | 15.05.2008 | 08.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anpartsselskabet af 1. december 2004 (CVR 28290764) | NORMAL | 24.01.2008 | 31.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
DTE KOMPLEMENTAR ApS (CVR 30608208) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.07.2007 | 15.10.2014 | bestyrelse |
COVIVIO DANSK L ApS (CVR 30712390) | NORMAL | 05.07.2007 | 22.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
REDA A/S (CVR 26142881) | OPLØST EFTER FUSION | 02.05.2007 | 27.05.2013 | bestyrelse |
REDA II A/S (CVR 28037708) | OPLØST EFTER FUSION | 02.05.2007 | 27.05.2013 | bestyrelse |
FRYDENHOLM HOLDING A/S (CVR 20400579) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2006 | 30.11.2006 | bestyrelse |
BRITANNIA INVEST A/S (CVR 14119280) | NORMAL | 01.12.2005 | 14.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
PKA INVEST 1 A/S (CVR 18660474) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2005 | 30.12.2005 | bestyrelse |
DEAS A/S (CVR 20283416) | NORMAL | 22.04.2004 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
DEAS INVEST I A/S (CVR 21378712) | NORMAL | 22.04.2004 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
DEAS INVEST I HOLDING A/S (CVR 21335614) | NORMAL | 22.04.2004 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
MILJØINVESTERINGSSELSKABET DANMARK A/S (CVR 14451994) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.05.2002 | 17.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
PFS A/S (CVR 16930334) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1993 | 10.01.1994 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Anpartsselskabet af 1. december 2004 (CVR 28290764) | NORMAL | 01.12.2022 | direktør |
Institutional Holding GP ApS (CVR 39504227) | NORMAL | 18.04.2018 | direktør |
Institutional Holding P/S (CVR 39504251) | NORMAL | 18.04.2018 | direktør |
PKA EJENDOMME AF 2012 I/S (CVR 34464723) | NORMAL | 16.04.2018 | direktør |
TUBORG HAVNEVEJ I/S (CVR 32886094) | NORMAL | 16.04.2018 | direktør |
PKA EJENDOMME I I/S (CVR 33154569) | NORMAL | 16.04.2018 | direktør |
PKA PROJEKTSELSKAB I/S (CVR 33382502) | NORMAL | 16.04.2018 | direktør |
PKA EJENDOMME AF 2013 I/S (CVR 35249303) | NORMAL | 16.04.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FARMAKONOMERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 11535496) | NORMAL | 05.08.2019 | 08.11.2023 | direktør |
IIP Denmark GP ApS (CVR 40100636) | NORMAL | 18.12.2018 | 11.09.2019 | direktør |
Investeringsselskabet af 4. juli 2018 ApS (CVR 39782669) | NORMAL | 11.08.2018 | 14.10.2021 | direktør |
PKA AIP A/S (CVR 34224129) | NORMAL | 20.12.2017 | 01.10.2018 | adm. dir |
OPP HoldCo ApS (CVR 36982888) | NORMAL | 11.08.2015 | 01.11.2023 | direktør |
SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10055997) | NORMAL | 09.10.2012 | 08.11.2023 | direktør |
KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10062047) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2012 | 21.10.2014 | direktion |
LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10662346) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2012 | 21.10.2014 | direktion |
SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10062845) | NORMAL | 01.10.2012 | 08.11.2023 | direktør |
SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 10062039) | NORMAL | 27.09.2012 | 08.11.2023 | direktør |
EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅRDEN (CVR 62913614) | NORMAL | 27.09.2012 | 08.11.2023 | direktør |
MILJØINVESTERINGSSELSKABET DANMARK A/S (CVR 14451994) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2006 | 17.07.2009 | direktør |
PENSIONSKASSERNES PROJEKTSELSKAB A/S (CVR 17373943) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.11.2005 | 20.09.2012 | adm. dir |
PKA INVEST 1 A/S (CVR 18660474) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2005 | 30.12.2005 | direktion |
A/S COMMON-OIL (CVR 78668318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2005 | 30.12.2005 | direktør |
A/S KJØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB (CVR 21459313) | NORMAL | 10.07.2003 | 30.10.2023 | direktør |
FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 51518616) | NORMAL | 10.07.2003 | 30.10.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen | 1,18 % | 1,18 % | 1,18 % | 2,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen (antal: 85) | 61 | 2 | 19 | 3 |
Pct. | 72 % | 2 % | 22 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen (antal: 120) | 87 | 25 | 8 | 0 |
Pct. | 73 % | 21 % | 7 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |