Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knut Akselvoll | 07.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Henrik Ebbensgaard | 24.05.2022 | 07.08.2023 | adm. dir |
Jesper Frydensberg Rasmussen | 09.12.2021 | 24.05.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Moe | 01.04.2024 | formand |
Christoffer Arthur Müller | 01.04.2024 | næstformand |
Hans Henrik Ebbensgaard | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thomas Blomqvist | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ralph Arne Mikael Nilsson | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christoffer Arthur Müller | 07.08.2023 | 31.03.2024 | formand |
Tina Moe | 24.05.2022 | 31.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Knut Akselvoll | 24.05.2022 | 07.08.2023 | formand |
Christoffer Arthur Müller | 24.05.2022 | 06.08.2023 | næstformand |
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 09.12.2021 | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Arthur Müller | 09.12.2021 | 23.05.2022 | formand |