Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-02 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-02 tilføjes Vedtægter: 2023-11-02 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGROVAKIA A/S. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøvænget 49, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hafdrupvej 5, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: olejensen13@gmail.com (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-05-24 tilføjes Vedtægter: 2022-05-24 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-05-24 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hafdrupvej 5, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2021-11-18 tilføjes Binavne: Habjo Holding ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Direktion: Lars Peter Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder handel og finansiering. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 398.429,32 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Legale ejere: Michael Rasmussen, Thomas Rasmussen, Morten Rasmussen, Hjalmer Haugaard Jensen, Asger Haugaard Jensen, Bjarke Haugaard Jensen, Jonas Haugaard Jensen, Lars Peter Rasmussen, Ole Finn Jensen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Navne: Tokløveret Holding ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Peter Rasmussen, Ole Finn Jensen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-11-18 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Vedtægter: 2021-11-18 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-25)