Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Finn Jensen(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Peter Rasmussen(virk.: 13) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Morten Rasmussen(virk.: 5) Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Jonas Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarke Haugaard Jensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Asger Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hjalmer Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,44 % | 4,44 % | 4,44 % | 4,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Peter Rasmussen | 17.09.2009 | Kirkeskovvej 85A, 8450 Hammel |
Morten Rasmussen | 01.11.2014 | Julianelystvej 7, 8752 Østbirk |
Jonas Haugaard Jensen | 11.12.2019 | Rolfs Plads 25, 2000 Frederiksberg |
Bjarke Haugaard Jensen | 01.05.2020 | Rosensgade 21, 8000 Aarhus C |
Thomas Rasmussen | 15.09.2020 | Kantatevej 59, 8940 Randers SV |
Asger Haugaard Jensen | 15.06.2021 | Falstersgade 8, 8000 Aarhus C |
Michael Rasmussen | 12.05.2022 | Volden 22, 8800 Viborg |
Ole Finn Jensen | 01.06.2022 | Drejøvænget 49, 5500 Middelfart |
Hjalmer Haugaard Jensen | 07.05.2023 | Falstersgade 8, 8000 Aarhus C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Tokløveret Holding ApS | 42857238 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.10.2022 | 58,81 (km) | Hafdrupvej 5, 6600 Vejen | Drejøvænget 49, 5500 Middelfart |
Tokløveret Holding ApS. |
Sidst opdateret den 25.11.2021 og angivet som gældende fra 18.11.2021 (1054 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tokkeruplund | 39933470 |
Tokkerupvej 7A | 35975047 |
Tokkesdal Holding ApS | 37563471 |
TOKKING | 42881767 |
Tokløveret Holding ApS | 42857238 |
TOKMAK ApS | 29611491 |
Tokmak Ejendomme ApS | 36416998 |
TOKMOSE ApS | 33642520 |
TOKO ApS | 41314575 |
TOKO INVEST ApS | 33643780 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Finn Jensen(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Lars Peter Rasmussen(virk.: 13) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Morten Rasmussen(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jonas Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bjarke Haugaard Jensen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Asger Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hjalmer Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michael Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 0 % | 4 % | 49 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Finn Jensen(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 5 | 1 | 7 |
Lars Peter Rasmussen(virk.: 13) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 5 | 1 | 8 |
Morten Rasmussen(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjarke Haugaard Jensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asger Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjalmer Haugaard Jensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Rasmussen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 10 | 4 | 15 |
Pct. | 29 % | 24 % | 10 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |