Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Bestyrelse | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-07 tilføjes Vedtægter: 2024-05-07 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Private Debt III LGT K/S. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Christian Folke Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Søren Dal Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Steffen Appelqvist Stæhr (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bo Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 fjernes Bestyrelse: Jan Grænge (formand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-13 tilføjes Direktion: Søren Dal Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-04-13 fjernes Direktion: Morten Windfeldt Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 33.880.000,00 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-23 tilføjes Legale ejere: HOLLES HOLDING ApS, HHTM ApS, Secure 360 A/S, Chu Invest ApS, René Wenzel Schmidt (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-23 fjernes Legale ejere: Dal Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-23 tilføjes Vedtægter: 2022-02-23 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2022-02-23 fjernes Reelle ejere: Søren Dal Thomsen (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 24, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Bestyrelse: Jan Grænge (formand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Direktion: Morten Windfeldt Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at generere afkast på selskabets kapital ved at foretage investering i Private Debt III LGT K/S og foretage investeringer som direkte eller indirekte giver eksponering mod udlån og obligationer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-04 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Legale ejere: Dal Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-04 tilføjes Navne: Private Debt III LGT Feeder Fund A/S (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Reelle ejere: Søren Dal Thomsen (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Stiftere: Dal Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2021-11-04 tilføjes Vedtægter: 2021-11-04 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-05)