Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 København V (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-18 tilføjes Direktion: Claus Stoltenborg (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-18 tilføjes Vedtægter: 2023-08-18 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-26 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-26 tilføjes Direktion: Audrey Irene Hoe-Richardson (direktør) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Audrey Irene Hoe-Richardson (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Jean Raymond Boulle (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-06-27 fjernes Reelle ejere: Jean Raymond Boulle (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-09-28 tilføjes Direktion: Audrey Irene Hoe-Richardson (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i partnerselskabet Alustre P/S og Sun King Diamonds P/S. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-28 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: JBRD S.A. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: JBRD Komplementar ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Reelle ejere: Jean Raymond Boulle (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Stiftere: Claus Stoltenborg (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)