Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Stoltenborg | 18.08.2023 | direktør |
Edward Wayne Malouf | 26.09.2022 | direktør |
Audrey Irene Hoe-Richardson | 26.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Edward Wayne Malouf | 28.09.2021 | 25.08.2022 | direktør |
Audrey Irene Hoe-Richardson | 28.09.2021 | 25.08.2022 | direktør |