Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Alexander Sandborg | 30.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bersang | 13.03.2024 | 30.09.2024 | direktør |
Jesper Skovsgaard | 01.10.2021 | 13.03.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Alexander Sandborg | 30.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sarah Helsinghoff Skade | 30.09.2024 | formand |
Jane Kusk Pedersen | 30.09.2024 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Joachim Sand | 26.06.2024 | 30.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Skovsgaard | 13.03.2024 | 30.09.2024 | formand |
Peter Bersang | 01.10.2021 | 30.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Rytter Andersen | 01.10.2021 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Kaptain | 01.10.2021 | 13.03.2024 | formand |
Jesper Skovsgaard | 01.10.2021 | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |