Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Vedtægter | Binavne | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 fjernes Direktion: Asger Claësson Schultz (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Legale ejere: Asger Claësson Schultz (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Reelle ejere: Asger Claësson Schultz (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-07-30 tilføjes Legale ejere: Asger Claësson Schultz, Rasmus Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-07-30 fjernes Legale ejere: DFC ApS (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-28 fjernes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Asger Claësson Schultz (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-08-01 tilføjes Reelle ejere: Asger Claësson Schultz, Rasmus Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-07-31 fjernes Direktion: Asger Claësson Schultz (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-16 fjernes Direktion: Ronja Maglekilde-Micheelsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Asger Claësson Schultz (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-16 tilføjes Reelle ejere: Asger Claësson Schultz (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-16 fjernes Reelle ejere: Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-15 fjernes Reelle ejere: Asger Claësson Schultz (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-07-01 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Binavne: KRUDTDILLEN ApS, EVENTMASKINER ApS, EVENTCENTRALEN ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egehegnet 281, 2850 Nærum (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 14, 3., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@ar-multiservice.dk (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-01-27 tilføjes Direktion: Asger Claësson Schultz (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-01-27 tilføjes Reelle ejere: Asger Claësson Schultz, Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 14, 3., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Petershvilevej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-19 tilføjes Hjemmeside: ar-multiservice.dk (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Legale ejere: DFC ApS (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2021-09-22 fjernes Legale ejere: Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petershvilevej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-09-16 tilføjes Direktion: Ronja Maglekilde-Micheelsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forskellige serviceydelser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: AR Multi service ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Reelle ejere: Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Stiftere: Ronja Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-17)