Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Maglekilde-Micheelsen | 01.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Claësson Schultz | 01.08.2023 | 01.10.2024 | direktør |
Asger Claësson Schultz | 27.01.2022 | 31.07.2023 | adm. dir |
Ronja Maglekilde-Micheelsen | 16.09.2021 | 16.07.2023 | direktør |