Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 3 ApS, Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 1 ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 2 ApS (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-30 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 3 ApS, Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 1 ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-31 tilføjes Reelle ejere: Betinna Esbech Hansen, Kasper Esbech Hansen, Frederik Sigsgaard Claesen, Anette Kristoffersen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Tina Sand Medas, Peter Kristian Medas (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-30 fjernes Reelle ejere: Betinna Esbech Hansen, Kasper Esbech Hansen, Frederik Sigsgaard Claesen, Anette Kristoffersen (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Peter Kristian Medas (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Hyldgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-07-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-13 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hyldgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-13 tilføjes Vedtægter: 2023-06-13 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderport 127, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderport 127, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderport 127, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderport 127, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Peter Kristian Medas (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderport 127, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-09-09 tilføjes Direktion: Anette Kristoffersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive opholdssted samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-09 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for børn og unge (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 3 ApS, Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 1 ApS, Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 2 ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Navne: Driftsselskabet Sønderport 127 ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Reelle ejere: Betinna Esbech Hansen, Kasper Esbech Hansen, Frederik Sigsgaard Claesen, Anette Kristoffersen, Tina Sand Medas, Peter Kristian Medas (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-09-09 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 3 ApS, Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 2 ApS, Holdingselskabet Ejendomsselskabet Sønderport 127 1 ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2021-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-10)