Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Esbech Hansen | 01.10.2021 | direktør |
Anette Kristoffersen | 09.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kristian Medas | 01.10.2021 | 31.03.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Thomas Petersen | 13.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Torp Jørgensen | 13.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Hyldgaard Larsen | 13.06.2023 | 10.03.2024 | bestyrelsesmedlem |