Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Direktion | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palmelunden 75, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2024-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Knudsens Plads 1, 1. 514., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2021-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maincode K/S. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Knudsens Plads 1, 1. 514., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålholmvej 15, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mark Bredegaard Kragerup (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Reelle ejere: Mathias Høyrup Nielsen (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Mathias Høyrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: Mathias Høyrup Nielsen (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålholmvej 15, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: A.F. Beyers Vej 17, st. 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: markido@live.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: mark@maincode.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Mark Bredegaard Kragerup (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2022-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.F. Beyers Vej 17, st. 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Allé 32, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-28 tilføjes Hjemmeside: maincode.dk (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mark@maincode.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: Maincode komplementar ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: Maincode ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-19 tilføjes Navne: Maincode ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-19 tilføjes Vedtægter: 2021-06-19 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Allé 32, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-19 tilføjes Direktion: Mathias Høyrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-06-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være komplementar i et kommanditselskab. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-19 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Legale ejere: Mathias Høyrup Nielsen, Mark Bredegaard Kragerup (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-06-19 tilføjes Reelle ejere: Mark Bredegaard Kragerup, Mathias Høyrup Nielsen (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Stiftere: Mathias Høyrup Nielsen, Mark Bredegaard Kragerup (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-21)