Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2021-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VALSIR - BRS ApS. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-02 tilføjes Revisor: SCHANTZ REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndalsvej 290, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Direktion: René Storkholm (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Legale ejere: René Storkholm (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Navne: Storken Holding ApS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Reelle ejere: René Storkholm (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2021-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-16)