Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Direktion: Mohammed Abdalla Abuzaid Hamed (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets administrerende direktør (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Vedtægter: 2024-03-18 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-17 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-14 tilføjes Direktion: Asger Andersen Kofod (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Bestyrelse: Atif Abdulla Hamed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Asger Andersen Kofod (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-05-25 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkonergårdsvej 6, st., 1959 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med catering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@a-montage.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Kontaktoplysninger: pranay@linc.world (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-18 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-16 tilføjes Bestyrelse: Atif Abdulla Hamed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-04-16 tilføjes Direktion: Asger Andersen Kofod (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-04-16 fjernes Direktion: Pranay Krishen (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-04-16 tilføjes Navne: The Catering Kitchen ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-04-15 fjernes Navne: Linc ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-04-16 tilføjes Vedtægter: 2022-04-16 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-04-12 tilføjes Legale ejere: Mohammed Abdalla Abuzaid Hamed, Asger Andersen Kofod (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-12 fjernes Legale ejere: Pranay Krishen, Pok Yan Jimmy Tsu, Afzaal Ameer Siddiqui (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-12 tilføjes Reelle ejere: Mohammed Abdalla Abuzaid Hamed, Asger Andersen Kofod (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-12 fjernes Reelle ejere: Pranay Krishen, Pok Yan Jimmy Tsu, Afzaal Ameer Siddiqui (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-05-26 tilføjes Direktion: Pranay Krishen (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-26 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: pranay@linc.world (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-05-26 tilføjes Legale ejere: Pranay Krishen, Pok Yan Jimmy Tsu, Afzaal Ameer Siddiqui (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-05-26 tilføjes Navne: Linc ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-05-26 tilføjes Reelle ejere: Pranay Krishen, Pok Yan Jimmy Tsu, Afzaal Ameer Siddiqui (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Stiftere: Priyanka Krishen, Pranay Krishen, Pok Yan Jimmy Tsu, Afzaal Ameer Siddiqui (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)