Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mohammed Abdalla Abuzaid Hamed | 18.03.2024 | adm. dir |
Asger Andersen Kofod | 14.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Andersen Kofod | 16.04.2022 | 25.08.2022 | adm. dir |
Pranay Krishen | 26.05.2021 | 16.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Atif Abdulla Hamed | 16.04.2022 | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |