Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 46, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 46, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 46, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 24, st. th., 1718 København V (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 24, st. th., 1718 København V (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensgade 18, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Direktion: Anna Louise Grave (direktør) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 fjernes Direktion: Peter Sebastian Grave (direktør) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: annagrave@hotmail.com (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: sebastiangrave@hotmail.com (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Legale ejere: Anna Louise Grave (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 fjernes Legale ejere: Peter Sebastian Grave (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Reelle ejere: Anna Louise Grave (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 fjernes Reelle ejere: Peter Sebastian Grave (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensgade 18, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Peter Sebastian Grave (direktør) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i pantebreve med sikkerhed i fast ejendom (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-06 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sebastiangrave@hotmail.com (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-06 tilføjes Legale ejere: Peter Sebastian Grave (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: PSG Invest ApS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Reelle ejere: Peter Sebastian Grave (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Stiftere: Peter Sebastian Grave (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-19)