Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-21 tilføjes Bestyrelse: Jim Toft Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-21 tilføjes Vedtægter: 2023-10-21 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: MILIDA INVEST ApS, NNP HOLDING ApS, JUHLSLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Legale ejere: Steven Bo Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Faigh Graage Pelle (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Reelle ejere: Steven Bo Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-01 fjernes Direktion: Steven Bo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LavprisSmedejern.dk ApS. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: AltanGruppen ApS. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Stefan Faigh Graage Pelle (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevejen 7, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Steven Bo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-03-31 tilføjes Formål: Selskabet formål er at være holdingselskab for LavprisSmedejern.dk ApS samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Legale ejere: Steven Bo Nielsen, Stefan Faigh Graage Pelle (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-03-31 tilføjes Navne: LPS Holding ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Reelle ejere: Stefan Faigh Graage Pelle, Steven Bo Nielsen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Stiftere: Steven Bo Nielsen, Stefan Faigh Graage Pelle (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2021-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)