Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Stefan Faigh Graage Pelle | 31.03.2021 | |
Steven Bo Nielsen | 31.03.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JUHLSLAND HOLDING ApS (CVR 27345530) | NORMAL | 01.10.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
NNP HOLDING ApS (CVR 26937183) | NORMAL | 01.10.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
MILIDA INVEST ApS (CVR 35055916) | NORMAL | 01.10.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Steven Bo Nielsen | 31.03.2021 | 01.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LavprisSmedejern.dk ApS (CVR 36705795) | NORMAL | 31.03.2021 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
AltanGruppen ApS (CVR 42446106) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 03.06.2021 | 10.08.2023 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |