Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Gregersen | 27.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Birkedal | 25.02.2021 | 27.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Gregersen | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holmark | 27.04.2022 | formand |
Steffen Østergaard Nielsen | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Holmark | 22.06.2021 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gregersen | 22.06.2021 | 26.04.2022 | formand |
Thomas Birkedal | 25.02.2021 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bo Jacobsen | 25.02.2021 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jette Birkedal | 25.02.2021 | 22.06.2021 | formand |