Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Lobo Kielberg | 14.01.2021 | 24.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Skovlund Videriksen | 27.01.2021 | 24.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christiansen | 27.01.2021 | 24.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Oluf Hansen | 27.01.2021 | 08.08.2022 | formand |