Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ANLÆGSGARTNER VAGN O. HANSEN A/S (CVR 15610530) | TVANGSOPLØST | 31.08.1991 | 23.06.1994 |
ISS HOTEL & EVENT SERVICES A/S (CVR 21826073) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1999 | 16.12.2019 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dirkmarine A/S (CVR 42606871) | NORMAL | 20.02.2023 | 06.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dirkmarine A/S (CVR 42606871) | NORMAL | 15.08.2022 | 19.02.2023 | formand |
Firkel ApS (CVR 42038784) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.01.2021 | 08.08.2022 | formand |
SPORT-ZONE A/S (CVR 32138519) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.2009 | 12.09.2017 | bestyrelse |
JERIVA HUSBÅDE ApS (CVR 27976107) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.07.2004 | 14.12.2006 | bestyrelse |
NY HANSEN A/S (CVR 24225372) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.02.2003 | 02.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
EILERSEN & ANDERSEN A/S (CVR 27190782) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2003 | 12.12.2008 | bestyrelse |
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 1999 (CVR 21738298) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.11.2002 | 27.11.2006 | bestyrelse |
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S (CVR 80923910) | OPLØST EFTER FUSION | 07.07.2000 | 01.12.2000 | bestyrelse |
F. WESTH HOLDING ApS (CVR 82001611) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.07.2000 | 07.07.2000 | bestyrelse |
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 24. OKTOBER 1999 (CVR 21738298) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.02.2000 | 13.03.2001 | bestyrelse |
PEPPADEW SCANDINAVIA ApS (CVR 21738271) | TVANGSOPLØST | 17.02.2000 | 30.03.2000 | bestyrelse |
ANLÆGSGARTNER VAGN O. HANSEN A/S (CVR 15610530) | TVANGSOPLØST | 31.08.1991 | 23.06.1994 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
O-GREEN ApS (CVR 16924083) | NORMAL | 01.04.1993 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SPORT-ZONE A/S (CVR 32138519) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2010 | 12.09.2017 | direktion |
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S (CVR 80923910) | OPLØST EFTER FUSION | 07.07.2000 | 07.06.2002 | direktør |
F. WESTH HOLDING ApS (CVR 82001611) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.07.2000 | 07.07.2000 | direktør |
NY HANSEN A/S (CVR 24225372) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.09.1999 | 02.07.2004 | direktør |
ISS HOTEL & EVENT SERVICES A/S (CVR 21826073) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1999 | 01.07.2002 | direktion |
ANLÆGSGARTNER VAGN O. HANSEN A/S (CVR 15610530) | TVANGSOPLØST | 31.08.1991 | 23.06.1994 | direktion |
V.O.H. SERVICE ApS (CVR 77958118) | TVANGSOPLØST | 10.04.1985 | 11.02.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vagn Oluf Hansen | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 42,86 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Vagn Oluf Hansen (antal: 14) | 2 | 6 | 6 | 0 |
Pct. | 14 % | 43 % | 43 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vagn Oluf Hansen (antal: 23) | 13 | 8 | 0 | 2 |
Pct. | 57 % | 35 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |