Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 10, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-04 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: hey@purekeyclub.dk (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Legale ejere: Falk ApS, BKB Holding ApS, Domus Media Group ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Navne: Scandinavian Seed Science ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Reelle ejere: Allano Falk Gamborg (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Stiftere: Falk ApS, Boutique AMC ApS, BKB Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-12-02 Statstidende Dekret
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Allano Falk Gamborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Benny Tang Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 10, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 23, 1., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 fjernes Bestyrelse: Pilou Augustus Veie Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-08-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-05 tilføjes Vedtægter: 2022-08-05 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-08-05 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-20 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-06-20 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Benny Tang Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Daniel Jonas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 23, 1., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2021-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hey@purekeyclub.dk (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-11-12 tilføjes Direktion: Daniel Jonas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-11-12 fjernes Direktion: Buster Kramer Bojsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-10-22 tilføjes Legale ejere: Domus Media Group ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-05-01 fjernes Legale ejere: Boutique AMC ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-05-01 fjernes Reelle ejere: Pilou Augustus Veie Kristensen (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-01-27 tilføjes Bestyrelse: Pilou Augustus Veie Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-01-26 fjernes Bestyrelse: Buster Kramer Bojsen (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Direktion: Buster Kramer Bojsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-01-27 fjernes Direktion: Pilou Augustus Veie Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-27 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-01-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-09-04 tilføjes Bestyrelse: Buster Kramer Bojsen (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-09-04 tilføjes Direktion: Pilou Augustus Veie Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af bæredygtige CBD-holdige produkter, samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-04 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Legale ejere: Boutique AMC ApS, Falk ApS, BKB Holding ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-09-04 tilføjes Navne: Scandinavian Seed Science ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Reelle ejere: Pilou Augustus Veie Kristensen, Allano Falk Gamborg (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2020-09-04 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-09-04 tilføjes Stiftere: Falk ApS, Boutique AMC ApS, BKB Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2020-09-04 tilføjes Vedtægter: 2020-09-04 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-03)