Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Tang Overgaard | 01.02.2022 | 30.11.2022 | direktør |
Daniel Jonas Bertelsen | 12.11.2021 | 31.01.2022 | direktør |
Buster Kramer Bojsen | 27.01.2021 | 12.11.2021 | direktør |
Pilou Augustus Veie Kristensen | 04.09.2020 | 27.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Buster Kramer Bojsen | 27.01.2021 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pilou Augustus Veie Kristensen | 27.01.2021 | 27.09.2022 | formand |
Allano Falk Gamborg | 04.09.2020 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pilou Augustus Veie Kristensen | 04.09.2020 | 26.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Buster Kramer Bojsen | 04.09.2020 | 26.01.2021 | formand |