Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnholt 150, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnholt 16, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: Kontakt@aros-multiservice.dk (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnholt 16, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystruplund 82, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-17 tilføjes Direktion: Paulius Arturo Rainys (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Regina Rainys (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-17 tilføjes Legale ejere: Paulius Arturo Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: Regina Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-16 fjernes Legale ejere: Paulius Arturo Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-17 tilføjes Reelle ejere: Paulius Arturo Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-17 fjernes Reelle ejere: Regina Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-16 fjernes Reelle ejere: Paulius Arturo Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Direktion: Regina Rainys (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-06-21 fjernes Direktion: Paulius Arturo Rainys (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-18 tilføjes Direktion: Paulius Arturo Rainys (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-18 fjernes Direktion: Regina Rainys (direktør) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: Paulius Arturo Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Paulius Arturo Rainys, Regina Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Regina Rainys (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystruplund 82, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Regina Rainys (direktør) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er levering af håndværksmæssige serviceydelser inden for bygge- og anlægssektoren samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: Regina Rainys (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-12 tilføjes Navne: ARoS Multiservice ApS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Regina Rainys (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Stiftere: Regina Rainys (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)