Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Binavne: Paypilot ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Bender (formand) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 913.725,67 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-22 tilføjes Vedtægter: 2024-04-22 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-19 fjernes Legale ejere: Bjergegaard Rode & Co. Investeringsfond 2021 K/S (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 6, 1., 1114 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 5, 3. th., 1150 København K (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: eps@advisoa.dk (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 847.059,00 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-06-28 tilføjes Legale ejere: Bjergegaard Rode & Co. Investeringsfond 2021 K/S, Emil Præstegaard Sunesen, Lind Family Holding A/S, Gabriel Sativa (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa, Lind Family Holding A/S, Bjergegaard Rode & Co. Investeringsfond 2021 K/S (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 tilføjes Reelle ejere: Gabriel Sativa, Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 fjernes Reelle ejere: Gabriel Sativa (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa, Lind Family Holding A/S, Bjergegaard Rode & Co. Investeringsfond 2021 K/S (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa, Bjergegaard Rode & Co. Investeringsfond 2021 K/S, Lind Family Holding A/S (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-23 tilføjes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-03-22 fjernes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 648.000,00 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-27 tilføjes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa, Bjergegaard Rode & Co. Investeringsfond 2021 K/S, Lind Family Holding A/S (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-26 fjernes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa, Lind Family Holding A/S (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-26 fjernes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-05-04 tilføjes Direktion: Gabriel Sativa (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 540.000,00 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-05-04 tilføjes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa, Lind Family Holding A/S (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-04 tilføjes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Gabriel Sativa (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-05-03 fjernes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-11-26 fjernes Reelle ejere: Thomas Tronier (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 fjernes Direktion: Thomas Tronier (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 fjernes Legale ejere: Thomas Tronier (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 5, 3. th., 1150 København K (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 5, 3. th., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 5, 3. th., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-06-01 tilføjes Hjemmeside: www.advisoa.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølle Allé 2, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-11-26 tilføjes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Thomas Tronier (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: DK Kuntkes Holding ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Thomas Tronier (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Thomas Tronier (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-11-10 fjernes Reelle ejere: Daniel Kuntkes (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Thomas Tronier (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-02 fjernes Direktion: Daniel Kuntkes (direktør) (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølle Allé 2, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-06-02 tilføjes Direktion: Daniel Kuntkes (direktør) (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som online konsulenthus og anden hermed forbundet virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-02 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Legale ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Thomas Tronier, DK Kuntkes Holding ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-06-02 tilføjes Navne: Advisoa ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Reelle ejere: Emil Præstegaard Sunesen, Thomas Tronier, Daniel Kuntkes (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Stiftere: Thomas Tronier, Emil Præstegaard Sunesen, DK Kuntkes Holding ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-04)