Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gabriel Sativa | 04.05.2022 | direktør |
Emil Præstegaard Sunesen | 02.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Tronier | 02.06.2020 | 26.11.2021 | adm. dir |
Daniel Kuntkes | 02.06.2020 | 02.11.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Bøgevang Køster Christensen | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gabriel Sativa | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Emil Præstegaard Sunesen | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Bender | 22.04.2024 | formand |