Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedebjergevej 9, 7980 Vils (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-07 fjernes Navne: VILS BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-06 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Nyby (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Bestyrelse: Aage Sønder Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Bestyrelse: Arne Iversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Navne: VILS BRUGSFORENING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-22 fjernes Navne: VILS BRUGSFORENINGA.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-22 fjernes Bestyrelse: Inge Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 tilføjes Vedtægter: 1996-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedebjergevej 9, 7980 Vils (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1900-10-08 tilføjes Bestyrelse: Inge Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1900-10-08 tilføjes Navne: VILS BRUGSFORENINGA.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1900-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1900-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1900-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)