Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WOK POP ApS. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2023-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-30 fjernes Direktion: Patrick Lykkegaard Winkler (direktør) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Patrick Lykkegaard Winkler (direktør) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Martin Birkely Antkowiak (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: Patrick Lykkegaard Winkler (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Patrick Lykkegaard Winkler (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 82, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 56, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 56, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 82, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, samt udførelse af tømreropgaver. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Direktion: Tenna Vinding (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Direktion: Tenna Vinding (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-03 fjernes Direktion: Martin Birkely Antkowiak (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-03 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-04 tilføjes Legale ejere: Tenna Vinding, Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Legale ejere: Tenna Vinding (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-03 fjernes Legale ejere: Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Navne: Yum Yum ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-03 fjernes Navne: Yum Yum ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-04 tilføjes Reelle ejere: Tenna Vinding, Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Reelle ejere: Tenna Vinding (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-03 fjernes Reelle ejere: Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 tilføjes Vedtægter: 2022-04-04 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 82, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 45, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 45, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 59, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 59, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Munke Mose Allé 1, 1. 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant og takeaway samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Martin Birkely Antkowiak (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Lissa Høyer Ulka (direktør) (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Lissa Høyer Ulka (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: Yum Yum ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Birkely Antkowiak (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Lissa Høyer Ulka (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-30 fjernes Navne: LEMON 5 Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munke Mose Allé 1, 1. 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-17 tilføjes Direktion: Lissa Høyer Ulka (direktør) (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-17 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Legale ejere: Lissa Høyer Ulka (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-17 tilføjes Navne: LEMON 5 Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-17 tilføjes Reelle ejere: Lissa Høyer Ulka (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Stiftere: Lissa Høyer Ulka (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-03)