Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-02-01 Statstidende Dekret
Den 2023-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-30 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-02 fjernes Bestyrelse: Peter Lykke-Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-30 fjernes Direktion: Hans Schneider (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-09 fjernes Bestyrelse: Morten Kamp Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Kamp Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-13 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-02-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-02-08 fjernes Bestyrelse: Humle Mikkel Blankholm Pugh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-02-08 tilføjes Vedtægter: 2022-02-08 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-02-08 fjernes Direktion: Peter Lykke-Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Direktion: Hans Schneider (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: Lars Christian Zøhner (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-23 tilføjes Bestyrelse: Humle Mikkel Blankholm Pugh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (formand) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 2. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (formand) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-04-02 tilføjes Direktion: Lars Christian Zøhner (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med særlig fokus på services til offshore branchen og hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-02 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: WORLD MARINE OFFSHORE A/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Navne: WMO Support A/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Stiftere: WORLD MARINE OFFSHORE A/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af en direktør i forening med Niels Stie Kaalund, eller af en direktør i forening med Johnny Christian Haahr (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-04-02 tilføjes Vedtægter: 2020-04-02 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-03)