Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Schneider | 08.12.2021 | 30.01.2023 | direktør |
Peter Lykke-Kjeldsen | 02.04.2020 | 08.02.2022 | direktør |
Lars Christian Zøhner | 02.04.2020 | 08.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Kamp Knudsen | 13.07.2022 | 09.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lykke-Kjeldsen | 08.02.2022 | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Zøhner | 08.02.2022 | 13.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jensen Toft | 23.11.2021 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hanna Auken | 23.11.2021 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kristian Espersen | 23.11.2021 | 30.01.2023 | formand |
Jimmy Thyregod Kristensen | 23.11.2021 | 08.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Humle Mikkel Blankholm Pugh | 23.11.2021 | 08.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Stie Kaalund | 02.04.2020 | 23.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Christian Haahr | 02.04.2020 | 23.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Teddy Lok | 02.04.2020 | 23.11.2021 | formand |