Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Queue-it Group ApS. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-10-01 fjernes Bestyrelse: Morten Grube Weicher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 4, 1., 1717 København V (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, 1., 1256 København K (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.731.997,76 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-07-25 tilføjes Vedtægter: 2021-07-25 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Søren Lindkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.728.859,95 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-01-20 tilføjes Vedtægter: 2021-01-20 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.725.345,59 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-06 tilføjes Vedtægter: 2020-11-06 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.720.835,34 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-08-26 tilføjes Vedtægter: 2020-08-26 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-06-03 tilføjes Bestyrelse: Morten Grube Weicher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2020-06-03 fjernes Bestyrelse: John Todd O'Neill (formand) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-02 fjernes Bestyrelse: Lars Dybkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-06 tilføjes Legale ejere: Domanica 2020 ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-05 fjernes Legale ejere: DOMANICA ApS (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-04-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Dybkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-20 fjernes Bestyrelse: Lars Dybkjær (formand) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, 1., 1256 København K (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2020-03-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Grube Weicher (formand) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 fjernes Bestyrelse: Morten Grube Weicher (formand) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 tilføjes Direktion: Lars Dybkjær (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-24 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.695.835,34 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Legale ejere: DOMANICA ApS, GRO Fund II K/S (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-03-24 tilføjes Navne: Queue-it Holding ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2020-03-24 tilføjes Stiftere: GRO Fund II K/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)