Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Dybkjær | 03.06.2020 | formand |
Camilla Ley Valentin | 24.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Granild Colsted | 24.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Grube Weicher | 03.06.2020 | 01.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Todd O'Neill | 21.04.2020 | 03.06.2020 | formand |
Lars Dybkjær | 21.04.2020 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lindkvist | 24.03.2020 | 30.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Dybkjær | 24.03.2020 | 20.04.2020 | formand |
Lars Christian Lunde | 24.03.2020 | 24.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Grube Weicher | 24.03.2020 | 24.03.2020 | formand |