Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marcel Thejll | 01.01.2021 | adm. dir |
Peter Bjørk Larsen | 06.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Olsson-Hallgreen | 06.03.2020 | 05.02.2021 | adm. dir |
Marcel Thejll | 06.03.2020 | 31.12.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Emil Hjertman-Christensen | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bjørk Larsen | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marcel Thejll | 06.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicklas Nørgaard Zitouni | 30.09.2021 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lucas Benjamin Nielsen | 06.03.2020 | 02.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Olsson-Hallgreen | 06.03.2020 | 05.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Wilcken Heier | 06.03.2020 | 29.08.2020 | bestyrelsesmedlem |