Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Frederik Wilcken Heier | 06.03.2020 | |
Lucas Benjamin Nielsen | 06.03.2020 | |
Marcel Thejll | 06.03.2020 | |
Mathias Olsson-Hallgreen | 06.03.2020 | |
Peter Bjørk Larsen | 06.03.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nicklas Nørgaard Zitouni | 30.09.2021 | 01.02.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Lucas Benjamin Nielsen | 06.03.2020 | 02.09.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Mathias Olsson-Hallgreen | 06.03.2020 | 05.02.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Frederik Wilcken Heier | 06.03.2020 | 29.08.2020 | 5,00-9,99% | 5,00 % |