Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 24, 1., 1150 København K (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Direktion: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-27 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Legale ejere: CeriX København ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Navne: CeriX Facility ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum, Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Stiftere: Rie Holding ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-06-27 tilføjes Legale ejere: CeriX København ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: House of LeClaire ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Vedtægter: 2024-06-27 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-12-28 tilføjes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-19 tilføjes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum, Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-08-24 tilføjes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-08-23 tilføjes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-08-23 fjernes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum, Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-08-22 fjernes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 24, 1., 1150 København K (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 3., 1302 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2021-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: House of LeClaire ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: Rie Holding ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum, Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Direktion: Kjenneth Wilhelm Leclaire Rosenblum (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 3., 1302 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-27 tilføjes Direktion: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-27 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Legale ejere: Rie Holding ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Navne: CeriX Facility ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Reelle ejere: Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum, Riemaree Nataschia Leclaire Rosenblum (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2019-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-12-27 tilføjes Stiftere: Rie Holding ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-01)