Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: Bøhm Holding ApS, Fornuftig Investering ApS (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-21 fjernes Legale ejere: Bøhm Holding ApS (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-22 tilføjes Reelle ejere: Allan Damborg Jensen (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-22 fjernes Reelle ejere: Frederik Bøhm Jensen, Christian Bøhm Jensen (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-01-21 fjernes Reelle ejere: Allan Damborg Jensen (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 fjernes Bestyrelse: Christian Bøhm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-05-02 fjernes Direktion: Christian Bøhm Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 20, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Gade 30, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-21 tilføjes Hjemmeside: Betwell.dk (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Gade 30, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 17, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Kramhøft (formand) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 fjernes Bestyrelse: Frederik Bøhm Jensen (formand) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-07 tilføjes Navne: Betwell ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 fjernes Navne: CBFB ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-04 tilføjes Legale ejere: Bøhm Holding ApS, Damse Holding ApS, J.R. HOLDING ÅRHUS ApS (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2020-03-03 fjernes Legale ejere: Bøhm Holding ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Reelle ejere: Allan Damborg Jensen, Frederik Bøhm Jensen, Christian Bøhm Jensen (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2020-03-03 fjernes Reelle ejere: Frederik Bøhm Jensen, Christian Bøhm Jensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 17, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-04-04)
Den 2019-12-22 tilføjes Bestyrelse: Frederik Bøhm Jensen (formand) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-12-22 tilføjes Direktion: Christian Bøhm Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2019-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-22 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Legale ejere: Bøhm Holding ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-12-22 tilføjes Navne: CBFB ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-12-22 tilføjes Reelle ejere: Frederik Bøhm Jensen, Christian Bøhm Jensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Stiftere: Bøhm Holding ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Vedtægter: 2019-12-22 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-23)