Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Bøhm Jensen | 22.12.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bøhm Jensen | 22.12.2019 | 02.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Bøhm Jensen | 07.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kramhøft | 07.04.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bøhm Jensen | 22.12.2019 | 02.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kramhøft | 22.12.2019 | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Bøhm Jensen | 22.12.2019 | 06.04.2020 | formand |