Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Minor/Major ApS. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 2, 5. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Direktion: Michael Boie Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i datterselskaber og hermed beslægtet erhverv. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-06 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Legale ejere: Michael Boie Jensen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Navne: M. Boie Holding ApS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Boie Jensen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Stiftere: Michael Boie Jensen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)