Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Formål | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-04-21 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 277, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 277, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 277, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Dige (formand) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Erik Rehnquist (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Koncenton Vejle II P/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Svinholtvej, Vejle I A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Søren Rehnquist, Christina Rehnquist, Erik Rehnquist (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Plutovej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Arenfeldt Jensen (formand) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-12-05 fjernes Bestyrelse: Christopher Kiær Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-04 fjernes Bestyrelse: Erik Rehnquist (formand) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-05 tilføjes Direktion: Erik Rehnquist (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-12-05 fjernes Direktion: Christopher Kiær Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Rehnquist, Christina Rehnquist, Erik Rehnquist (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Christopher Kiær Thomsen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plutovej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-10-16 tilføjes Bestyrelse: Erik Rehnquist (formand) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-16 tilføjes Direktion: Christopher Kiær Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle fast ejendom. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-16 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Legale ejere: Svinholtvej, Vejle I A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-10-16 tilføjes Navne: Svinholtvej, Vejle Etape 2 P/S (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Reelle ejere: Christopher Kiær Thomsen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Stiftere: Svinholtvej, Vejle I A/S (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af en bestyrelsesformand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-10-16 tilføjes Vedtægter: 2019-10-16 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-25)