Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Skjoldborgs Vej 25, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Charlotteparken 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: msc@ej-as.dk (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlotteparken 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-10-03 tilføjes Direktion: Mikkel Stengård Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Legale ejere: Mikkel Stengård Christensen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: MIKKEL S. CHRISTENSEN HOLDING APS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Stengård Christensen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Stiftere: Mikkel Stengård Christensen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-04)