Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Kapital | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2021-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Svinholtvej, Vejle Etape 1 ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Svinholtvej, Vejle Etape 1 P/S. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-03-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Bentsen (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-20 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 tilføjes Bestyrelse: Peder Segerstrøm Stampe (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-03-15 fjernes Bestyrelse: Christen Steffensen (formand) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-15 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-15 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Bestyrelse: Christen Steffensen (formand) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-09-10 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Skifter (formand) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-09 fjernes Bestyrelse: Christen Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Legale ejere: Ole Emil Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-03 fjernes Legale ejere: GS Holding 2018 ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Legale ejere: TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-06 fjernes Legale ejere: TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 39.500.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Vedtægter: 2021-05-21 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Bestyrelse: Christen Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-03-11 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-11 tilføjes Vedtægter: 2021-03-11 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Lindgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-08-18 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: GS Holding 2018 ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 21.725.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 19.750.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: TKJ HOLDING, BØRKOP ApS, Christian Gede, CHRISTIAN BROCK HOLDING ApS, CLEG Holding ApS, HANS F. AAGAARD A/S, Lene Tanggaard Pedersen, STENBOGÅRD ApS, HOLDINGSELSKABET AF 30/01 1978 ApS, J.J. HAGELSKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-01-20 fjernes Legale ejere: TKJ HOLDING, BØRKOP ApS, HANS F. AAGAARD A/S, J.J. HAGELSKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-21 fjernes Reelle ejere: Thomas Karlskov Jørgensen, Jens Jørgen Hagelskjær, Hans Fogh Aagaard (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 7.900.000,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-12-03 tilføjes Legale ejere: TKJ HOLDING, BØRKOP ApS, HANS F. AAGAARD A/S, J.J. HAGELSKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-12-03 fjernes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Karlskov Jørgensen, Jens Jørgen Hagelskjær, Hans Fogh Aagaard (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2019-09-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-12 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: Koncenton Vejle P/S (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Stiftere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-12)