Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 15.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 12.09.2019 | 15.03.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Steffensen | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bjerregaard Jepsen | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bentsen | 20.03.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Retz Johansson | 15.03.2022 | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Segerstrøm Stampe | 15.03.2022 | 20.03.2023 | formand |
Christen Steffensen | 10.09.2021 | 15.03.2022 | formand |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 11.03.2021 | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christen Steffensen | 11.03.2021 | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Skifter | 18.08.2020 | 10.09.2021 | formand |
Søren Lindgaard | 18.08.2020 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 12.09.2019 | 11.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 12.09.2019 | 18.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 12.09.2019 | 18.08.2020 | formand |