Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber | Direktion | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Legale ejere: Bøgestad ApS, Bo Kanstrup ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-07 fjernes Legale ejere: Colorcode ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Immortal Works ApS. (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Dennis Bøgestad Laursen (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-30 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Dennis Bøgestad Laursen (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: Colorcode ApS, MU.ST ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Emre Gürsoy Holding ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: MU.ST ApS, Colorcode ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Jeppesen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Michael Jeppesen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-31 fjernes Direktion: Emre Gürsoy (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 96, 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 34, 3., 1201 København K (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Direktion: Emre Gürsoy (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-09-17 fjernes Direktion: Emre Gürsoy (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Vedtægter: 2019-09-18 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 34, 3., 1201 København K (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Emre Gürsoy (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle digital markedsføring og teknologiske produkter til markedsføring samt andet efter direktionens skøn forbundet arbejde. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: MU.ST ApS, Colorcode ApS, Emre Gürsoy Holding ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: MU.ST Tech ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Jeppesen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: MU.ST ApS, Emre Gürsoy Holding ApS, Colorcode ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)