Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Jeppesen | 30.11.2021 | direktør |
Dennis Bøgestad Laursen | 30.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Jeppesen | 18.09.2019 | 31.08.2021 | direktør |
Emre Gürsoy | 18.09.2019 | 31.01.2020 | adm. dir |
Dennis Bøgestad Laursen | 26.08.2019 | 31.08.2021 | direktør |
Michael Jeppesen | 26.08.2019 | 17.09.2019 | adm. dir |
Emre Gürsoy | 26.08.2019 | 17.09.2019 | direktør |