Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Bjerg Damgaard | 01.12.2020 | 11.09.2023 | adm. dir |
Niels Urbrand Brøker | 12.05.2020 | 01.12.2020 | adm. dir |
Ole Damsgaard | 01.03.2020 | 12.05.2020 | adm. dir |
Ole Bjerre Christiansen | 22.08.2019 | 29.02.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Thygesen Wind | 01.12.2020 | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Kolding | 12.05.2020 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bjerg Damgaard | 10.09.2019 | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lübeck Johansen | 10.09.2019 | 11.09.2023 | formand |
Ole Larsen | 10.09.2019 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Urbrand Brøker | 22.08.2019 | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjerre Christiansen | 22.08.2019 | 10.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Kolding | 22.08.2019 | 10.09.2019 | formand |