Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 12.04.1995 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CSM Damgaard Holding ApS (CVR 41969970) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.12.2020 | 15.02.2021 |
KOBLO ApS (CVR 10309638) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1986 | 15.09.2010 |
MAST HOLDING ApS (CVR 25986407) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.03.2001 | 29.09.2016 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CK-TEKNIK A/S (CVR 11807275) | NORMAL | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
CK-Teknik Holding ApS (CVR 38264931) | NORMAL | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 08.08.2023 | næstformand |
SUENSON HOLDING ApS (CVR 30694473) | NORMAL | 16.02.2017 | formand |
Aquila Racing Cars A/S (CVR 38424521) | NORMAL | 16.02.2017 | formand |
SCITEQ A/S (CVR 32443311) | NORMAL | 15.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 01.05.2022 | 07.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
AQUILA CARS ApS (CVR 34722102) | TVANGSOPLØST | 05.12.2019 | 25.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Damgaard Metal Infrastruktur A/S (CVR 40730486) | OPLØST EFTER FUSION | 10.09.2019 | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johs. Møllers Maskinfabrik A/S (CVR 39154382) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2018 | 11.09.2023 | formand |
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 23.05.2018 | 30.04.2022 | formand |
Damgaard Metal A/S (CVR 39377748) | OPLØST EFTER FUSION | 22.02.2018 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
T-REX ENGINEERING ApS (CVR 26405165) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.12.2017 | 15.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johs. Møllers Maskinfabrik A/S (CVR 39154382) | OPLØST EFTER FUSION | 11.12.2017 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 02.09.2013 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
CARTOP ApS (CVR 34452024) | NORMAL | 25.01.2013 | 24.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
PROTECT A/S (CVR 25687272) | NORMAL | 18.08.2011 | 20.02.2017 | formand |
Rense Holding ApS (CVR 33642857) | NORMAL | 05.05.2011 | 22.12.2011 | formand |
KOBLO ApS (CVR 10309638) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.2008 | 18.09.2009 | formand |
KOBLO ApS (CVR 10309638) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1986 | 04.11.2005 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
4QC Holding ApS (CVR 44338238) | NORMAL | 01.10.2023 | direktør |
CRESCITA HOLDING ApS (CVR 32447937) | NORMAL | 31.05.2023 | direktør |
Mast Holding 3 ApS (CVR 42175323) | NORMAL | 15.02.2021 | direktør |
Woody One ApS (CVR 39371189) | NORMAL | 22.02.2018 | direktør |
IC Damgaard Holding ApS (CVR 38969234) | NORMAL | 21.09.2017 | direktør |
Down Force One ApS (CVR 38368591) | NORMAL | 26.01.2017 | direktør |
Mast Holding 1 ApS (CVR 38181661) | NORMAL | 29.09.2016 | direktør |
Mast Holding 2 ApS (CVR 38181653) | NORMAL | 29.09.2016 | direktør |
FRANCISKA ApS (CVR 31600138) | NORMAL | 17.11.2008 | direktør |
MAST EJENDOMME ApS (CVR 27636055) | NORMAL | 04.02.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 01.05.2022 | 08.08.2023 | direktør |
CSM Damgaard Holding ApS (CVR 41969970) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.12.2020 | 15.02.2021 | direktør |
Damgaard Metal Infrastruktur A/S (CVR 40730486) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2020 | 11.09.2023 | adm. dir |
DenTechno ApS (CVR 41144092) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.02.2020 | 31.05.2023 | direktør |
Damme Engineering ApS (CVR 40624597) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2019 | 08.06.2023 | direktør |
T-Rex Holding ApS (CVR 40115277) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.12.2018 | 27.02.2020 | direktør |
Damgaard Metal A/S (CVR 39377748) | OPLØST EFTER FUSION | 22.02.2018 | 15.06.2023 | direktør |
JEGSTRUPVEJ 30. HASSELAGER ApS (CVR 81466017) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.09.2016 | 24.04.2024 | direktør |
Damgaard Metal A/S (CVR 18540576) | NORMAL | 02.09.2013 | 23.05.2018 | direktør |
Rense Holding ApS (CVR 33642857) | NORMAL | 22.12.2011 | 26.01.2017 | direktør |
MAST HOLDING ApS (CVR 25986407) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.03.2001 | 29.09.2016 | direktion |
KOBLO ApS (CVR 10309638) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1986 | 04.11.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Bjerg Damgaard | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Claus Bjerg Damgaard (antal: 32) | 19 | 2 | 11 | 0 |
Pct. | 59 % | 6 % | 34 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Bjerg Damgaard (antal: 64) | 20 | 22 | 18 | 4 |
Pct. | 31 % | 34 % | 28 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |