Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Legale ejere | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-08 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Rasch Børglum (formand) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Koncenton Seniorboliger A/S (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Birch Nørrestrand Holding ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-01-08 fjernes Direktion: Søren Hampen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-10 tilføjes Legale ejere: Birch Nørrestrand Holding ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-09-09 fjernes Legale ejere: NS 2 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-06-23 tilføjes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-06-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-23 tilføjes Vedtægter: 2020-06-23 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-07-29 tilføjes Direktion: Søren Hampen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-29 fjernes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-03 tilføjes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-07-18 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-03 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse, administration og udleje af fast ejendom. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-03 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Legale ejere: NS 2 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2019-07-03 tilføjes Navne: NS 2 ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-07-03 tilføjes Stiftere: NS 2 Holding ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-07-03 tilføjes Vedtægter: 2019-07-03 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)