Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-07-15 tilføjes Direktion: Mikkel Brok-Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-15 fjernes Direktion: Michael Schilling (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-15 tilføjes Legale ejere: Brokshenas Holding ApS (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Schilling, Mikkel Brok-Kristensen (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-07-14 fjernes Reelle ejere: Michael Schilling (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 17, 2., 1450 København K (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: David Nikolaj Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Schilling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-03 fjernes Bestyrelse: Marianne Edler von Eyben (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 17, 2., 1450 København K (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2020-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-05-15 tilføjes Bestyrelse: Marianne Edler von Eyben (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Michael Schilling (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og udleje fast ejendom, herunder ejendommen beliggende Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: DEN NY MUSIKSKOLE ApS (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Bülowsvej 10 ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Schilling (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Stiftere: DEN NY MUSIKSKOLE ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af hele bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-20)